Ortsbürgermeister |
Michael Dolezal | Einzelbewerber | Einzelbewerber Vorsitz | Vorsitz | 01.07.2014 | 30.06.2024 | von 01.07.2014 bis 30.06.2024 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
stellv. Ortsbürgermeister/in |
Cathrin Klingenberg | | Ortschaftsratsmitglied | Ortschaftsratsmitglied | 17.06.2024 | | von 17.06.2024 | |
Ortschaftsratsmitglieder |
Marko Baier | Einzelbewerber | Einzelbewerber Mitglied | Mitglied | 01.07.2014 | 30.06.2024 | von 01.07.2014 bis 30.06.2024 | |
Martin Baude | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortschaftsratsmitglied | Ortschaftsratsmitglied | 09.11.2014 | | von 09.11.2014 | |
Margot Kirste | | Ortschaftsratsmitglied | Ortschaftsratsmitglied | 17.06.2024 | | von 17.06.2024 | |
Ines Linke | | Ortschaftsratsmitglied | Ortschaftsratsmitglied | 17.06.2024 | | von 17.06.2024 | |
Ortsbürgermeister/in |
Norman Wuttig | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortschaftsratsmitglied | Ortschaftsratsmitglied | 28.08.2024 | | von 28.08.2024 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |